Organi del
III Commissione Diritto - procedura e ordinamento giudiziario- affari di giustizia - autorizzazione a procedere
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 27 gennaio 1950 al 30 gennaio 1950
Vicepresidenti
-
-
Fausto Gullo
COMUNISTA
-
dal 01.07.1949 al 30.06.1950
Membro
dal 11.06.1948
al 25.10.1952
-
-
Ennio Avanzini
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1949 al 31.01.1950
Membro
dal 11.06.1948
al 24.06.1953
Segretario
-
-
Giuseppe Ferrandi
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 01.07.1949 al 30.06.1950
Membro
dal 11.06.1948
al 24.06.1953