Organi del
III Commissione Diritto - procedura e ordinamento giudiziario- affari di giustizia - autorizzazione a procedere
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 26 luglio 1951
Vicepresidenti
-
-
Fausto Gullo
COMUNISTA
-
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
Membro
dal 11.06.1948
al 25.10.1952
Segretari
-
-
Giuseppe Ferrandi
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
Membro
dal 11.06.1948
al 24.06.1953