Organi del
III Commissione Diritto - procedura e ordinamento giudiziario- affari di giustizia - autorizzazione a procedere
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 25 ottobre 1952 al 27 ottobre 1952
Vicepresidente
-
-
Alfredo Amatucci
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1952 al 24.06.1953
Membro
dal 11.06.1948
al 24.06.1953
Segretari
-
-
Giuseppe Ferrandi
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 01.07.1952 al 24.06.1953
Membro
dal 11.06.1948
al 24.06.1953
-
-
Francesco Concetti
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1952 al 24.06.1953
Membro
dal 11.06.1948
al 24.06.1953