Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIX Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione di vigilanza sulla biblioteca della Camera
18 giugno 1895 - 2 marzo 1897
XIX Legislatura del Regno d'Italia
Presidenti
Luigi Luzzatti
dal 20.06.1895 al 11.07.1896
Michele Torraca
dal 11.07.1896 al 02.03.1897
Membro dal 18.06.1895 al 11.07.1896
questore
Giuseppe De Riseis
dal 18.06.1895 al 02.03.1897
Giuseppe Giordano Apostoli
dal 18.06.1895 al 02.03.1897
Segretario
Pompeo Gherardo Molmenti
dal 18.06.1895 al 02.03.1897
Altri membri
Emilio Conti
dal 05.12.1896 al 02.03.1897
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
18.06.1895
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
viene eletto 1 Segretario
è assegnato 1 membro
20.06.1895
viene eletto il Presidente
11.07.1896
viene eletto il Presidente
il Presidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
05.12.1896
è assegnato 1 membro