Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIX Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione generale del bilancio
14 giugno 1895 - 2 marzo 1897
XIX Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Giovanni Cadolini
dal 14.06.1895 al 02.03.1897
Vicepresidenti
Alessandro Fortis
dal 14.06.1895 al 02.03.1897
Annibale Marazio Di Santa Maria Bagnolo
dal 14.06.1895 al 02.03.1897
Segretari
Girolamo Del Balzo
dal 14.06.1895 al 02.03.1897
Guido Pompilj
dal 14.06.1895 al 02.03.1897
Giovanni Curioni
dal 14.06.1895 al 02.03.1897
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
14.06.1895
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario