Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIX Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di presidenza
10 giugno 1895 - 2 marzo 1897
XIX Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Tommaso Villa
dal 10.06.1895 al 02.03.1897
Vicepresidenti
Teodorico Bonacci
dal 10.06.1895 al 02.03.1897
Bruno Chimirri
dal 10.06.1895 al 02.03.1897
Luigi Chinaglia
dal 10.06.1895 al 02.03.1897
Camillo Finocchiaro Aprile
dal 10.06.1895 al 02.03.1897
questore
Giuseppe De Riseis
dal 10.06.1895 al 02.03.1897
Giuseppe Giordano Apostoli
dal 10.06.1895 al 02.03.1897
Segretari
Carlo Borgatta
dal 10.06.1895 al 02.03.1897
Ugo Di Sant'Onofrio Del Castillo
dal 10.06.1895 al 02.03.1897
Pietro d'Ayala Valva
dal 10.06.1895 al 02.03.1897
Giustino Fortunato
dal 10.06.1895 al 02.03.1897
Alfonso Lucifero
dal 10.06.1895 al 02.03.1897
Marco Miniscalchi Erizzo
dal 10.06.1895 al 02.03.1897
Paolo Ricci
dal 10.06.1895 al 02.03.1897
Alessio Suardo
dal 10.06.1895 al 02.03.1897
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
10.06.1895
viene eletto il Presidente
vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 8 deputati alla carica di Segretario