Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XI Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni bicamerali e d'inchiesta
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Sottocommissione per l'accesso
26 gennaio 1993 - 14 aprile 1994
XI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 7 agosto 1993 al 13 aprile 1994
cessa
Lucio Libertini
Membri
Sen. Grazia Zuffa
dal 26.01.1993 al 14.04.1994
Sen. Saverio d'Amelio
dal 26.01.1993 al 14.04.1994
Sen. Libero Gualtieri
dal 26.01.1993 al 14.04.1994
Sen. Roberto Visibelli
dal 26.01.1993 al 14.04.1994
Sen. Massimo Scaglione
dal 26.01.1993 al 14.04.1994
Sen. Lucio Libertini
dal 26.01.1993 al 07.08.1993
Sen. Daria Minucci
dal 26.01.1993 al 14.04.1994
Willer Bordon
dal 26.01.1993 al 14.04.1994
Riccardo Nencini
dal 26.01.1993 al 14.04.1994
Luciano Caveri
dal 26.01.1993 al 14.04.1994
Mauro Paissan
dal 26.01.1993 al 14.04.1994
Marco Pannella
dal 26.01.1993 al 14.04.1994
Gaspare Nuccio
dal 26.01.1993 al 14.04.1994
Paolo Romeo
dal 26.01.1993 al 14.04.1994
Paolo Battistuzzi
dal 26.01.1993 al 14.04.1994
Naviga
Storia
Composizione storica
26.01.1993
sono assegnati 15 membri
07.08.1993
cessa 1 membro