Organi del
Ufficio di Presidenza
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 5 giugno 1968 al 23 giugno 1968
-
vengono eletti
-
Presidente
Alessandro Pertini
VicePresidente
Guido Gonella,
Benigno Zaccagnini,
Lucio Mario Luzzatto,
Arrigo Boldrini
questore
Mauro Tognoni,
Egidio Ariosto,
Gustavo De Meo
Segretario
Vittorino Carra,
Emanuele Terrana,
Raffaele Delfino,
Renato Finelli,
Arnaldo Armani,
Adelio Terraroli,
Agostino Bignardi,
Renzo Pigni
-
sono assegnati
-
Emanuele Terrana,
Alessandro Pertini,
Guido Gonella,
Gustavo De Meo,
Arnaldo Armani,
Renato Finelli,
Renzo Pigni,
Arrigo Boldrini,
Adelio Terraroli,
Vittorino Carra,
Lucio Mario Luzzatto,
Egidio Ariosto,
Agostino Bignardi,
Mauro Tognoni,
Benigno Zaccagnini,
Raffaele Delfino
Vicepresidenti
-
-
Guido Gonella
-
dal 05.06.1968 al 24.06.1968
Membro
dal 05.06.1968
al 24.06.1968
-
-
Arrigo Boldrini
-
dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Membro
dal 05.06.1968
al 24.05.1972