Organi del
Ufficio di Presidenza
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 24 giugno 1968 al 23 luglio 1968
Vicepresidenti
-
-
Guido Gonella
-
dal 05.06.1968 al 24.06.1968
Membro
dal 05.06.1968
al 24.06.1968
-
-
Arrigo Boldrini
-
dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Membro
dal 05.06.1968
al 24.05.1972