Organi del
Ufficio di Presidenza
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 14 dicembre 1968 al 21 maggio 1969
Vicepresidenti
-
-
Arrigo Boldrini
-
dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Membro
dal 05.06.1968
al 24.05.1972
-
-
Roberto Lucifredi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 24.07.1968 al 24.05.1972
Membro
dal 24.07.1968
al 24.05.1972