Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
V Legislatura della Repubblica italiana
/
Ufficio di Presidenza
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di Presidenza
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 14 dicembre 1968 al 21 maggio 1969
lascia l'incarico
Segretario
Emanuele Terrana
cessa
Emanuele Terrana
Vicepresidente
Roberto Lucifredi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 24.07.1968 al 24.05.1972
Naviga
Storia
Composizione storica
05.06.1968
viene eletto il Presidente
vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 8 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 16 membri
24.06.1968
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
24.07.1968
viene eletto 1 Vicepresidente
è assegnato 1 membro
14.12.1968
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
22.05.1969
viene eletto 1 Segretario
è assegnato 1 membro
Gruppi
DEMOCRAZIA CRISTIANA (1)