Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIV Legislatura della Repubblica italiana
/
Ufficio di Presidenza
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di Presidenza
30 maggio 2001 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 giugno 2001 al 4 luglio 2001
vengono eletti
Segretario
Gabriella Pistone
,
Gianfranco Rotondi
sono assegnati
Gianfranco Rotondi
,
Gabriella Pistone
Vicepresidente
Alfredo Biondi
FORZA ITALIA
dal 06.06.2001 al 27.04.2006
Questore
Francesco Colucci
FORZA ITALIA
dal 06.06.2001 al 27.04.2006
Segretari
Vittorio Tarditi
FORZA ITALIA
dal 06.06.2001 al 27.04.2006
Giovanni Deodato
FORZA ITALIA
dal 06.06.2001 al 27.04.2006
Naviga
Storia
Composizione storica
06.06.2001
viene eletto il Presidente
vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 8 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 16 membri
13.06.2001
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 2 membri
05.07.2001
viene eletto 1 Segretario
è assegnato 1 membro
04.10.2004
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
05.10.2004
viene eletto 1 Segretario
è assegnato 1 membro
17.01.2005
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
16.02.2005
viene eletto 1 Segretario
è assegnato 1 membro
Gruppi
MISTO (1)
MARGHERITA, DL-L'ULIVO (1)
FORZA ITALIA (4)
ALLEANZA NAZIONALE (1)
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO (4)
LEGA NORD PADANIA (2)
ALLEANZA NAZIONALE (1)
MARGHERITA, DL-L'ULIVO (1)
ALLEANZA NAZIONALE (1)
MISTO (1)
CCD-CDU BIANCOFIORE (1)