Organi del
VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 20 novembre 2013
Presidente
-
-
Giancarlo Galan
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 27.04.2016
Vicepresidenti
-
-
Ilaria Capua
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 21.07.2015
-
-
Manuela Ghizzoni
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 07.05.2013 al 07.08.2014
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
Segretari
-
-
Maria Marzana
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018