Organi del
VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 20 ottobre 2016 al 11 dicembre 2016
Vicepresidenti
-
-
Giancarlo Giordano
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
-
dal 21.07.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
-
-
Bruno Molea
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
-
dal 21.07.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
Segretari
-
-
Maria Marzana
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 21.07.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
-
-
Irene Manzi
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 21.07.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018