Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
I Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
VII Commissione Lavori pubblici
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 11 giugno 1948 al 14 giugno 1948
è assegnato
Antonio Roasio
Membri
Antonio Roasio
dal 11.06.1948 al 01.07.1950
Naviga
Storia
Composizione storica
11.06.1948
è assegnato 1 membro
15.06.1948
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 52 membri
2 sostituzioni
18.06.1948
è assegnato 1 membro
13.07.1948
è assegnato 1 membro
14.07.1948
cessa 1 membro
15.07.1948
è assegnato 1 membro
09.08.1948
cessa 1 membro
14.09.1948
viene eletto il Presidente
il Presidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
24.09.1948
è assegnato 1 membro
28.09.1948
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
29.09.1948
cessa 1 membro
15.06.1949
viene eletto 1 Segretario
20.06.1949
cessa 1 membro
30.06.1949
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
01.07.1949
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 9 membri
cessano 7 membri
termina 1 sostituzione
26.01.1950
1 Segretario lascia l'incarico
27.01.1950
viene eletto 1 Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 sostituzione
31.01.1950
1 sostituzione
30.06.1950
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
01.07.1950
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 5 membri
cessano 5 membri
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
12.10.1950
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
13.10.1950
è assegnato 1 membro
29.10.1950
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
05.12.1950
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
11.12.1950
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
18.01.1951
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
30.06.1951
1 Vicepresidente lascia l'incarico
01.07.1951
cessa 1 membro
09.07.1951
il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
10.07.1951
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 3 membri
cessano 6 membri
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
11.07.1951
è assegnato 1 membro
27.07.1951
3 sostituzioni
17.08.1951
viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
12.09.1951
cessa 1 membro
28.09.1951
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
14.11.1951
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
04.12.1951
è assegnato 1 membro
30.06.1952
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
01.07.1952
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 3 membri
cessa 1 membro
1 sostituzione
22.12.1952
cessa 1 membro