Organi del
VII Commissione Lavori pubblici
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 giugno 1948 al 17 giugno 1948
-
sono assegnati
-
Michele d'Amico,
Giacomo Calandrone,
Ilia Coppi,
Tommaso Leonetti,
Ruggero Lombardi,
Pasquale Marconi,
Gesumino Mastino,
Raffaele Terranova,
Chiaffredo Belliardi,
Antonio Guariento,
Giuseppe Raimondi,
Tarcisio Pacati,
Tarcisio Longoni,
Fernando Tambroni Armaroli,
Margherita Bontade,
Pasquale Cortese,
Torquato Baglioni,
Marzio Bernardinetti,
Mario Ceravolo,
Silvano Montanari,
Giuseppe Garlato,
Luigi Cacciatore,
Giacomo Mancini,
Antonio Carcaterra,
Italo Giulio Caiati,
Leone Osvaldo Girolami,
Antonio Ferrarese,
Benedetto Carratelli,
Gabriele Invernizzi,
Giuseppe Spataro,
Luigi Filosa,
Alfredo Covelli,
Giovanni Perlingieri,
Achille Stuani,
Andrea Negrari,
Vincenzo Turco,
Stefano Riccio,
Silvio Messinetti,
Giuseppina Re,
Ivan Matteo Lombardo,
Pietro Amendola,
Lionello Matteucci,
Nella Marcellino Colombi,
Gustavo De Meo,
Corrado Terranova,
Luigi Polano,
Raffaele De Caro,
Alberto Consiglio,
Angela Gotelli,
Alberto Simonini,
Ludovico Camangi,
Giuseppe Babbi
Presidente
-
-
Alberto Simonini
UNITA' SOCIALISTA
-
dal 15.06.1948 al 14.09.1948
Membro
dal 15.06.1948
al 14.09.1948
Vicepresidenti
-
-
Luigi Cacciatore
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
Membro
dal 15.06.1948
al 17.08.1951
Segretario
-
-
Pietro Amendola
COMUNISTA
-
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
Membro
dal 15.06.1948
al 12.10.1950