Organi del
VII Commissione Lavori pubblici
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 14 luglio 1948
Presidente
-
-
Alberto Simonini
UNITA' SOCIALISTA
-
dal 15.06.1948 al 14.09.1948
Membro
dal 15.06.1948
al 14.09.1948
Vicepresidenti
-
-
Luigi Cacciatore
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
Membro
dal 15.06.1948
al 17.08.1951
Segretario
-
-
Pietro Amendola
COMUNISTA
-
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
Membro
dal 15.06.1948
al 12.10.1950