Organi del
VII Commissione Lavori pubblici
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 24 settembre 1948 al 27 settembre 1948
Presidente
-
-
Chiaffredo Belliardi
UNITA' SOCIALISTA
-
dal 14.09.1948 al 30.06.1949
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
Vicepresidenti
-
-
Luigi Cacciatore
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
Membro
dal 15.06.1948
al 17.08.1951
Segretario
-
-
Pietro Amendola
COMUNISTA
-
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
Membro
dal 15.06.1948
al 12.10.1950