Organi del
VII Commissione Lavori pubblici
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 30 giugno 1951 al 30 giugno 1951
Presidente
-
-
Luigi Bennani
PARTITO SOCIALISTA DEI LAVORATORI ITALIANI
-
dal 01.07.1950 al 09.07.1951
Membro
dal 01.07.1950
al 24.06.1953
Vicepresidenti
-
-
Luigi Cacciatore
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 01.07.1950 al 09.07.1951
Membro
dal 15.06.1948
al 17.08.1951
-
-
Corrado Terranova
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1950 al 30.06.1951
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
Segretario
-
-
Margherita Bontade
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1950 al 09.07.1951
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953