Organi del
VII Commissione Lavori pubblici
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 6 ottobre 1951 al 13 novembre 1951
Presidente
-
-
Luigi Bennani
PARTITO SOCIALISTA (SIIS)
-
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
Membro
dal 01.07.1950
al 24.06.1953
Vicepresidenti
-
-
Corrado Terranova
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
-
-
Lionello Matteucci
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 17.08.1951 al 30.06.1952
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
Segretari
-
-
Leonildo Tarozzi
COMUNISTA
-
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
Membro
dal 01.07.1950
al 24.06.1953
-
-
Margherita Bontade
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953