Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
V Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
VIII Commissione Istruzione e belle arti
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 ottobre 1970 al 6 febbraio 1971
Presidente
Giuseppe Romanato
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 21.01.1970 al 25.01.1972
Segretario
Michelangelo dall'Armellina
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 21.01.1970 al 25.01.1972
Naviga
Storia
Composizione storica
10.07.1968
sono assegnati 47 membri
3 sostituzioni
11.07.1968
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
14.12.1968
è assegnato 1 membro
il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
cessano 3 membri
3 sostituzioni
termina 1 sostituzione
18.12.1968
è assegnato 1 membro
31.12.1968
cessa 1 membro
15.01.1969
cessa 1 membro
23.01.1969
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
24.03.1969
è assegnato 1 membro
05.08.1969
il Presidente lascia l'incarico
cessano 3 membri
terminano 4 sostituzioni
07.08.1969
1 Segretario lascia l'incarico
cessano 2 membri
1 sostituzione
02.09.1969
sono assegnati 8 membri
cessano 2 membri
09.10.1969
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Segretario
01.12.1969
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
31.12.1969
cessa 1 membro
01.01.1970
è assegnato 1 membro
20.01.1970
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
21.01.1970
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
27.03.1970
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
02.04.1970
2 sostituzioni
22.04.1970
cessa 1 membro
23.04.1970
sono assegnati 2 membri
cessano 2 membri
04.07.1970
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
22.07.1970
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
07.08.1970
1 sostituzione
07.02.1971
è assegnato 1 membro
29.09.1971
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
14.10.1971
cessa 1 membro
08.11.1971
cessa 1 membro
01.01.1972
è assegnato 1 membro
25.01.1972
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
26.01.1972
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
Gruppi
DEMOCRAZIA CRISTIANA (2)
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA (1)
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI (1)
PARTITO COMUNISTA ITALIANO (1)