Organi del
VIII Commissione Istruzione e belle arti
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 6 marzo 1971 al 28 settembre 1971
Presidente
-
-
Giuseppe Romanato
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 21.01.1970 al 25.01.1972
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
Vicepresidenti
-
-
Carlo Sanna
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA
-
dal 21.01.1970 al 25.01.1972
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
-
-
Dino Moro
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 21.01.1970 al 25.01.1972
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
Segretari
-
-
Giorgina Levi Arian
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 21.01.1970 al 25.01.1972
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972