Organi del
XII Commissione (Industria e commercio - artigianato - commercio estero)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 20 settembre 1979 al 24 settembre 1979
Presidente
-
-
Giorgio La Malfa
REPUBBLICANO
-
dal 11.07.1979 al 04.04.1980
Membro
dal 11.07.1979
al 28.12.1982
Vicepresidenti
-
-
Guido Cappelloni
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Severino Citaristi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Segretari
-
-
Mauro Olivi
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Giovanni Cuojati
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983