Organi del
XII Commissione (Industria e commercio - artigianato - commercio estero)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 ottobre 1981 al 14 dicembre 1981
Presidente
-
-
Enrico Manca
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 16.07.1981
al 11.07.1983
Vicepresidenti
-
-
Severino Citaristi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Emilio Pugno
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Segretari
-
-
Mauro Olivi
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Aristide Tesini
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983