Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VIII Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
XII Commissione (Industria e commercio - artigianato - commercio estero)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 29 marzo 1982 al 30 novembre 1982
cessa
Alessandro Tessari
Vicepresidente
Severino Citaristi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Segretario
Aristide Tesini
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Naviga
Storia
Composizione storica
11.07.1979
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 46 membri
25.07.1979
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
04.08.1979
1 sostituzione
08.08.1979
2 sostituzioni
20.09.1979
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
25.09.1979
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
29.09.1979
cessa 1 membro
03.10.1979
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
04.10.1979
è assegnato 1 membro
05.10.1979
è assegnato 1 membro
04.04.1980
il Presidente lascia l'incarico
1 sostituzione
terminano 3 sostituzioni
05.04.1980
2 sostituzioni
05.05.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
06.05.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
07.05.1980
viene eletto il Presidente
19.06.1980
sono assegnati 2 membri
cessano 2 membri
18.10.1980
1 sostituzione
29.10.1980
è assegnato 1 membro
30.01.1981
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
12.05.1981
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
22.05.1981
cessa 1 membro
07.07.1981
1 sostituzione
15.07.1981
sono assegnati 3 membri
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessano 4 membri
2 sostituzioni
16.07.1981
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 3 membri
cessa 1 membro
18.07.1981
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
13.10.1981
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
15.12.1981
cessa 1 membro
22.01.1982
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
03.03.1982
cessa 1 membro
12.03.1982
è assegnato 1 membro
29.03.1982
cessa 1 membro
01.12.1982
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
14.12.1982
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
15.12.1982
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
28.12.1982
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
06.01.1983
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
18.01.1983
è assegnato 1 membro
Gruppi
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (1)
DEMOCRAZIA CRISTIANA (2)
PARTITO COMUNISTA ITALIANO (2)