Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIII Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
XIII Commissione (Agricoltura)
4 giugno 1996 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 10 febbraio 1998 al 15 aprile 1998
è assegnato
Salvatore d'Alia
Vicepresidente
Fortunato Aloi
ALLEANZA NAZIONALE
dal 04.06.1996 al 27.07.1998
Naviga
Storia
Composizione storica
04.06.1996
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 46 membri
3 sostituzioni
09.10.1996
è assegnato 1 membro
23.10.1996
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
29.10.1996
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
06.11.1996
cessa 1 membro
05.02.1997
cessa 1 membro
terminano 2 sostituzioni
12.03.1997
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
19.03.1997
cessa 1 membro
17.09.1997
cessa 1 membro
23.09.1997
è assegnato 1 membro
21.01.1998
cessa 1 membro
10.02.1998
è assegnato 1 membro
16.04.1998
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
27.07.1998
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessano 6 membri
28.07.1998
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 5 membri
1 sostituzione
23.10.1998
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
2 sostituzioni
28.10.1998
cessa 1 membro
19.01.1999
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
18.02.1999
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
08.04.1999
è assegnato 1 membro
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
14.04.1999
cessa 1 membro
21.04.1999
è assegnato 1 membro
05.05.1999
viene eletto 1 Segretario
08.07.1999
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
16.09.1999
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
07.10.1999
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
26.10.1999
cessa 1 membro
18.12.1999
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
22.12.1999
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
23.12.1999
cessa 1 membro
05.01.2000
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
11.01.2000
cessa 1 membro
1 sostituzione
12.01.2000
sono assegnati 2 membri
21.01.2000
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
25.04.2000
il Presidente lascia l'incarico
termina 1 sostituzione
11.05.2000
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
2 sostituzioni
23.05.2000
è assegnato 1 membro
24.05.2000
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
30.05.2000
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
31.05.2000
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
06.06.2000
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
14.06.2000
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
10.07.2000
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
25.07.2000
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
12.09.2000
cessa 1 membro
14.09.2000
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
10.10.2000
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessa 1 membro
11.10.2000
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
è assegnato 1 membro
Gruppi
MISTO (1)
ALLEANZA NAZIONALE (1)
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO (1)
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO (1)
FORZA ITALIA (1)