Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVII Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
XIV commissione (Politiche dell'Unione Europea)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 17 luglio 2014 al 25 luglio 2014
lascia l'incarico
Capogruppo
Lara Ricciatti
viene eletto
Capogruppo
Florian Kronbichler
cessa
Lara Ricciatti
Subentri
Altri membri
Florian Kronbichler
subentra a
Lara Ricciatti
fino al 07.03.2017
Capogruppo
Aniello Formisano
MISTO
dal 07.05.2013 al 19.01.2017
Naviga
Storia
Composizione storica
07.05.2013
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
vengono eletti 6 deputati alla carica di Capogruppo
sono assegnati 43 membri
9 sostituzioni
15.05.2013
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
16.05.2013
viene eletto 1 Capogruppo
09.07.2013
cessa 1 membro
1 subentro
20.11.2013
viene eletto 1 Vicepresidente
è assegnato 1 membro
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessano 4 membri
3 sostituzioni
terminano 5 sostituzioni
21.11.2013
sono assegnati 3 membri
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
28.11.2013
vengono eletti 2 deputati alla carica di Capogruppo
11.12.2013
1 Capogruppo lascia l'incarico
07.01.2014
cessa 1 membro
30.01.2014
cessa 1 membro
1 subentro
17.02.2014
viene eletto 1 Capogruppo
19.02.2014
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
21.02.2014
1 Vicepresidente lascia l'incarico
terminano 5 sostituzioni
27.02.2014
viene eletto 1 Vicepresidente
cessa 1 membro
1 subentro
14.03.2014
cessano 5 membri
5 sostituzioni
5 subentri
11.04.2014
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
08.05.2014
1 subentro
25.06.2014
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
termina 1 subentro
27.06.2014
sono assegnati 4 membri
cessano 2 membri
2 sostituzioni
04.07.2014
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
10.07.2014
è assegnato 1 membro
17.07.2014
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
26.07.2014
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
17.09.2014
è assegnato 1 membro
25.09.2014
è assegnato 1 membro
07.10.2014
cessa 1 membro
30.10.2014
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
31.10.2014
è assegnato 1 membro
03.12.2014
cessa 1 membro
16.12.2014
1 Capogruppo lascia l'incarico
14.01.2015
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
27.01.2015
viene eletto 1 Vicepresidente
02.02.2015
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
23.02.2015
cessa 1 membro
1 subentro
26.02.2015
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
27.02.2015
cessa 1 membro
1 sostituzione
1 subentro
26.03.2015
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
27.03.2015
viene eletto 1 Capogruppo
08.04.2015
1 subentro
termina 1 subentro
30.04.2015
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
termina 1 subentro
06.05.2015
è assegnato 1 membro
09.07.2015
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
1 sostituzione
termina 1 subentro
13.07.2015
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
16.07.2015
cessa 1 membro
1 sostituzione
1 subentro
termina 1 sostituzione
17.07.2015
2 sostituzioni
terminano 2 sostituzioni
20.07.2015
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
1 Segretario lascia l'incarico
21.07.2015
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
vengono eletti 2 deputati alla carica di Capogruppo
sono assegnati 3 membri
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
terminano 2 subentri
22.07.2015
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessano 2 membri
2 subentri
04.08.2015
è assegnato 1 membro
16.09.2015
è assegnato 1 membro
23.09.2015
è assegnato 1 membro
24.09.2015
cessa 1 membro
01.10.2015
cessa 1 membro
1 subentro
10.11.2015
cessa 1 membro
24.11.2015
cessa 1 membro
25.11.2015
è assegnato 1 membro
1 subentro
13.01.2016
è assegnato 1 membro
25.01.2016
è assegnato 1 membro
19.02.2016
cessa 1 membro
1 sostituzione
1 subentro
termina 1 sostituzione
02.03.2016
cessa 1 membro
1 subentro
31.03.2016
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
08.06.2016
cessa 1 membro
15.06.2016
cessa 1 membro
1 subentro
28.09.2016
1 Capogruppo lascia l'incarico
termina 1 subentro
20.10.2016
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
13.12.2016
1 Capogruppo lascia l'incarico
14.12.2016
1 sostituzione
09.01.2017
7 sostituzioni
19.01.2017
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
02.02.2017
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
28.02.2017
1 Capogruppo lascia l'incarico
03.03.2017
è assegnato 1 membro
07.03.2017
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
termina 1 subentro
08.03.2017
cessa 1 membro
04.04.2017
viene eletto 1 Capogruppo
05.05.2017
è assegnato 1 membro
10.05.2017
viene eletto 1 Capogruppo
12.05.2017
1 Capogruppo lascia l'incarico
termina 1 subentro
21.07.2017
è assegnato 1 membro
03.08.2017
cessa 1 membro
1 subentro
06.12.2017
è assegnato 1 membro
Gruppi
PARTITO DEMOCRATICO (2)
MOVIMENTO 5 STELLE (2)
NUOVO CENTRODESTRA (2)
MOVIMENTO 5 STELLE (1)
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA (1)
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' (2)
MISTO (1)
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE (1)
PER L'ITALIA (1)
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA (1)
LEGA NORD E AUTONOMIE (1)