Organi del
XIV commissione (Politiche dell'Unione Europea)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 6 dicembre 2017 al 21 marzo 2018
Presidente
-
-
Michele Bordo
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 21.07.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
Vicepresidenti
-
-
Roberto Occhiuto
FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
-
dal 21.07.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 10.07.2014
al 22.03.2018
Segretari
-
-
Mario Sberna
PER L'ITALIA
-
dal 21.07.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 21.07.2015
al 22.03.2018
-
-
Elvira Savino
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
-
dal 21.07.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 21.11.2013
al 22.03.2018