V Governo Rumor
Sottosegretario di Stato alla Sanità (16.03.1974-23.11.1974)
IV Governo Moro
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (28.11.1974-24.12.1974) con delega per i Beni culturali e per l'ambiente (28.11.1974)
Sottosegretario di Stato ai Beni Culturali e Ambientali (24.12.1974-12.02.1976)
V Governo Moro
Sottosegretario di Stato ai Beni Culturali e Ambientali (13.02.1976-29.07.1976)
VII Legislatura della Repubblica italiana
IV Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione (15.03.1978-20.03.1979)