I Governo Zoli
Sottosegretario di Stato al Tesoro (23.05.1957-01.07.1958)
III Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Segni
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (19.02.1959-25.03.1960) con delega per la Riforma della Pubblica Amministrazione (19.02.1959)
I Governo Tambroni
Sottosegretario di Stato alla Difesa (02.04.1960-26.07.1960)