Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Aris Prodani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Aris Prodani
Nasce a Trieste il 2 maggio 1973
Diploma di liceo classico; Imprenditore
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
86
Progetti di legge presentati
|
1028
Atti di indirizzo e controllo
|
85
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attivita' produttive, commercio e turismo)
Segretario dal 7 maggio 2013 al 20 luglio 2015
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2013
25
2014
21
2015
33
2016
5
2017
2