IV Commissione finanze e tesoro
Vicepresidente
dal 16 dicembre 1955 al 9 luglio 1956
Vicepresidente
dal 10 luglio 1956 al 30 giugno 1957
Vicepresidente
dal 1 luglio 1957 al 11 giugno 1958
VI Commissione finanze e tesoro
Presidente
dal 6 luglio 1960 al 30 giugno 1961
Presidente
dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962
Presidente
dal 1 luglio 1962 al 15 maggio 1963