Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Bruno Biagi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Bruno Biagi
Nasce a Lizzano in Belvedere (Bologna) il 27 ottobre 1889
Deceduto a Roma il 22 dicembre 1947
Laurea in Giurisprudenza; Docente universitario, Avvocato
1
Incarichi di governo
|
8
Interventi e citazioni
|
Organi parlamentari
XXVIII Legislatura del Regno d'Italia
Giunta delle elezioni
Membro dal 1 maggio 1929 al 20 luglio 1932
XXIX Legislatura del Regno d'Italia
Commissione per l'esame dei bilanci e dei rendiconti consuntivi
Membro dal 30 novembre 1938 al 2 marzo 1939
XXX Legislatura del Regno d'Italia
Commissione per il regolamento della Camera dei fasci e delle corporazioni
Membro dal 15 aprile 1939 al 2 agosto 1943
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
XXVIII Legislatura
20.04.1929 - 19.01.1934
XXIX Legislatura
28.04.1934 - 02.03.1939
XXX Legislatura
23.03.1939 - 02.08.1943