Deputati
Carlo Caldera
Nasce
a
Verona
(Veneto)
il
25 settembre 1891
Deceduto il 15 ottobre 1956
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Assemblea Costituente (25.06.1946 - 31.01.1948)
- Elezioni di domenica 2 giugno 1946 Costituente: proporzionale (1946)
-
Proclamato il 07 giugno 1946 , con convalida del 16 luglio 1946
Eletto
nella circoscrizione VERONA
per la lista Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 31 gennaio 1948