Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Cristina Conchiglia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Cristina Conchiglia Calasso
(Cristina Conchiglia)
Nasce a Brindisi (Puglia) il 4 gennaio 1923
Deceduta il 5 maggio 2013
Licenza media inferiore
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
31
Progetti di legge presentati
|
140
Atti di indirizzo e controllo
|
22
Interventi
|
Gruppi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 5 luglio 1976 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
VIII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 20 giugno 1979 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
2
1977
3
1979
9
1980
3
1981
5
1982
8
1983
1