IV Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (04.06.1947-23.05.1948) con delega all'Assistenza ai reduci e ai partigiani (04.06.1947)
I Legislatura della Repubblica italiana
V Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (27.05.1948-27.01.1950) con delega per l'Assistenza ai Reduci e ai Partigiani (27.05.1948)
VI Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (31.01.1950-26.07.1951) con delega per l'Assistenza ai Reduci e ai Partigiani (31.01.1950)
VII Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (27.07.1951-16.07.1953) con delega per l'Assistenza ai Reduci e ai Partigiani (27.07.1951)