I Governo D'Alema
MInistro senza portafoglio per le Politiche comunitarie (22.10.1998-22.12.1999)
II Governo D'Alema
Ministro dell'Industria, commercio e artigianato (22.12.1999-25.04.2000)
II Governo Amato
Ministro dell'Industria, commercio, artigianato e commercio con l'estero (25.04.2000-10.06.2001)
XV Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Prodi
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (17.05.2006-07.05.2008) con funzione di Segretario del Consiglio dei Ministri (17.05.2006)
XVII Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Letta
Presidente del Consiglio dei Ministri (28.04.2013-21.02.2014)
MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (30.01.2014-21.02.2014)