Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Eugenio Musolino
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Eugenio Musolino
Nasce a Gallico (Reggio Di Calabria) il 20 giugno 1893
Deceduto il 2 settembre 1989
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
18
Progetti di legge presentati
|
60
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
II Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione diritto - procedura e ordinamento giudiziario - affari di giustizia
Vicepresidente dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954
Vicepresidente dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955
Vicepresidente dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
Progetti di legge presentati
1953
3
1954
6
1955
2
1956
2
1957
4
1958
1