II Governo Segni
Ministro del Bilancio (15.02.1959-25.03.1960)
Ministro del Tesoro (15.02.1959-25.03.1960)
I Governo Tambroni
Presidente del Consiglio (25.03.1960-26.07.1960)
Ministro del Bilancio (25.03.1960-26.07.1960) con delega a Presidente del Comitato dei Ministri per la Cassa del Mezzogiorno (11.04.1960)