Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Filippo Caria
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Filippo Caria
Nasce a Roma (Lazio) il 21 giugno 1925
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
161
Progetti di legge presentati
|
531
Atti di indirizzo e controllo
|
156
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (lavori pubblici)
Segretario dal 11 agosto 1983 al 24 settembre 1985
Segretario dal 25 settembre 1985 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
Segretario dal 30 luglio 1987 al 22 aprile 1992
Commissione speciale per le politiche comunitarie
Presidente dal 11 ottobre 1990 al 22 aprile 1992
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1983
7
1984
21
1985
6
1986
16
1987
25
1988
28
1989
17
1990
23
1991
17
1992
1