Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Rutelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Rutelli
Nasce a Roma (Lazio) il 14 giugno 1954
Maturita' classica; giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
210
Progetti di legge presentati
|
2188
Atti di indirizzo e controllo
|
410
Interventi
|
3
Incarichi di governo
XI Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Ciampi
Ministro dell'Ambiente (28.04.1993-04.05.1993)
XV Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Prodi
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri (17.05.2006-07.05.2008)
Ministro per i Beni e le attività culturali (17.05.2006-07.05.2008)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1984
3
1985
5
1986
4
1987
39
1988
30
1989
17
1990
9
1992
37
1993
21
2001
3
2002
8
2003
6
2005
1
2006
2
2007
22
2008
3