Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gabriella Pistone
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gabriella Pistone
Nasce a Milano (Lombardia) il 29 luglio 1951
Laurea in architettura; impiegata
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
490
Progetti di legge presentati
|
1828
Atti di indirizzo e controllo
|
109
Interventi
|
5
Incarichi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Segretario dal 4 giugno 1996 al 27 luglio 1998
Segretario dal 28 luglio 1998 al 19 novembre 1999
Segretario dal 24 novembre 1999 al 10 ottobre 2000
Segretario dal 11 ottobre 2000 al 29 maggio 2001
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Segretario dal 19 novembre 1999 al 24 novembre 1999
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Segretario dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
VI Commissione (finanze)
Capogruppo dal 21 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Comitato per la tutela del patrimonio artistico e architettonico
Delegato alla presidenza dal 11 dicembre 2001 al 27 aprile 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1994
47
1995
39
1996
61
1997
18
1998
15
1999
21
2000
12
2001
39
2002
77
2003
70
2004
51
2005
40