Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Cobellis
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Cobellis
Nasce a Vallo Della Lucania (Salerno) il 16 marzo 1938
Laurea in medicina e chirurgia; docente universitario.
Organi parlamentari
|
109
Progetti di legge presentati
|
36
Atti di indirizzo e controllo
|
19
Interventi
|
Gruppi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 12 luglio 1983 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
X Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 9 luglio 1987 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1983
3
1984
17
1985
10
1986
4
1987
62
1988
4
1989
3
1990
2
1991
4