Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Brusasca
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Brusasca
Nasce a Cantavenna Monferrato (Gabiano) il 30 agosto 1900
Deceduto il 1 giugno 1994
Laurea in giurisprudenza e in scienze economiche; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
8
Incarichi di governo
|
48
Progetti di legge presentati
|
213
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
1
Incarichi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame del disegno e delle proposte di legge concernenti provvedimenti per la città di Napoli
Presidente dal 19 novembre 1959 al 15 maggio 1963
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Repubblica - Senato
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1953
2
1954
2
1955
3
1957
1
1958
3
1959
5
1960
2
1961
4
1962
4
1963
5
1964
4
1965
5
1966
4
1967
4