Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Rapelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Rapelli
Nasce a Castelnuovo Don Bosco (Asti) il 21 ottobre 1905
Deceduto il 17 giugno 1977
Licenza media superiore; sindacalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
68
Progetti di legge presentati
|
524
Interventi
|
6
Incarichi parlamentari
Consulta nazionale
Commissione lavoro e previdenza sociale
Vicepresidente dal 1 ottobre 1945 al 24 giugno 1946
I Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione lavoro - emigrazione - cooperazione - previdenza e assistenza sociale - assistenza post bellica - igiene e sanità pubblica
Presidente dal 15 giugno 1948 al 30 giugno 1949
Presidente dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950
Presidente dal 1 luglio 1950 al 9 luglio 1951
Presidente dal 10 luglio 1951 al 30 giugno 1952
Presidente dal 1 luglio 1952 al 24 giugno 1953
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione
Vicepresidente dal 12 maggio 1951 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge angelini armando n.427: "dichiarazione di pubblica utilità e norme per l'espropriazione degli stabilimenti industriali inattivi"
Presidente dal 12 dicembre 1953 al 11 giugno 1958
XI Commissione lavoro - emigrazione - cooperazione - previdenza e assistenza sociale - assistenza post-bellica - igiene e sanità pubblica
Presidente dal 1 luglio 1955 al 27 settembre 1955
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 27 settembre 1955 al 11 giugno 1958
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
4
1950
5
1951
1
1952
5
1953
7
1954
10
1955
4
1956
7
1957
8
1958
6
1959
2
1961
4
1962
3