IV Governo Rumor
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (12.07.1973-14.03.1974)
V Governo Rumor
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (16.03.1974-23.11.1974)
IV Governo Moro
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (28.11.1974-12.02.1976) con delega per l'organizzazione della Pubblica Amministrazione (28.11.1974)
V Governo Moro
Sottosegretario di Stato ai Lavori Pubblici (13.02.1976-29.07.1976)