V Governo De Gasperi
Ministro dei Trasporti (23.05.1948-27.01.1950)
Ministro della Marina Mercantile (07.11.1949-27.01.1950)
III Legislatura della Repubblica italiana
IV Governo Fanfani
Ministro delle Poste e Telecomunicazioni (29.05.1962-30.11.1962)
MInistro senza Portafoglio (30.11.1962-21.06.1963) con delega per la Ricerca Scientifica (01.12.1962)
IV Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Leone
MInistro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile (21.06.1963-04.12.1963)