Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gustavo De Meo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gustavo De Meo
Nasce a Serracapriola (Foggia) il 25 agosto 1920
Deceduto il 1 maggio 2010
Laurea in giurisprudenza; funzionario di partito.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
324
Progetti di legge presentati
|
219
Interventi
|
5
Incarichi di governo
II Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Zoli
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (23.05.1957-01.07.1958)
con delega per i Servizi di Stampa (23.05.1957)
III Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Fanfani
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (03.07.1958-15.02.1959)
con delega per la Stampa e Informazioni (03.07.1958)
I Governo Tambroni
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (02.04.1960-26.07.1960)
con delega per le Informazioni (02.04.1960)
IV Governo Fanfani
Sottosegretario di Stato alla Difesa (24.02.1962-21.06.1963)
IV Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Leone
Sottosegretario di Stato alla Difesa (22.06.1963-04.12.1963)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1949
3
1950
7
1951
9
1952
6
1953
12
1954
11
1955
9
1956
3
1957
2
1959
14
1960
4
1961
4
1962
1
1963
1
1964
13
1965
18
1966
10
1967
24
1968
39
1969
20
1970
18
1971
12
1972
23
1973
24
1974
20
1975
11
1976
6