Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lando Ferretti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lando Ferretti
Deceduto il 8 gennaio 1977
Organi parlamentari
XXVIII Legislatura del Regno d'Italia
Commissione per l'esame dei bilanci e dei rendiconti consuntivi (giunta generale del bilancio)
Membro dal 2 maggio 1929 al 19 gennaio 1934
II Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni
Membro dal 6 ottobre 1953 al 11 giugno 1958
III Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni
Membro dal 30 luglio 1958 al 15 maggio 1963
Commissione parlamentare per il parere sulle norme delegate relative al riordinamento degli enti ed organi turistici nazionali, provinciali e locali
Membro dal 29 ottobre 1959 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni
Membro dal 11 giugno 1963 al 4 giugno 1968
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri e in materia consolare
Membro dal 29 settembre 1965 al 23 gennaio 1967
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate nelle materie previste dai trattati della comunità economica europea (cee) e della comunità' europea della energia atomica (ceea)
Membro dal 29 settembre 1965 al 4 giugno 1968
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
XXVIII Legislatura
20.04.1929 - 19.01.1934
XXIX Legislatura
28.04.1934 - 02.03.1939
XXX Legislatura
23.03.1939 - 02.08.1943
Repubblica - Senato
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968