Deputati
Laura Castelli
Nasce
a
Torino
il
14 settembre 1986
Economia aziendale
XVIII Legislatura della Repubblica italiana (23.03.2018 - 12.10.2022)
- Elezioni di domenica 4 marzo 2018 Proporzionale con premio di maggioranza (2006-2016)
-
Proclamata il 19 marzo 2018 , con convalida del 16 luglio 2020
Eletta
nella circoscrizione PIEMONTE 1 - 01
per la lista MOVIMENTO 5 STELLE con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 12 ottobre 2022